Hanes ariannol FEDERATION OF MUSLIM ORGANISATIONS (LEICESTERSHIRE)

Rhif yr elusen: 1143281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (64 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.05k £36.35k £35.12k £49.68k £18.50k
Cyfanswm gwariant £41.57k £34.74k £60.83k £72.72k £42.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £35.00k £35.00k £35.00k £35.00k £17.50k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A