Hanes ariannol THE FRIENDS OF ST ANNE'S HALL

Rhif yr elusen: 1143300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.04k £11.11k £19.64k £20.54k £22.44k
Cyfanswm gwariant £15.03k £11.76k £18.18k £17.15k £17.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.18k N/A N/A N/A N/A