Hanes ariannol AGE CYMRU GWYNEDD A MON
Rhif yr elusen: 1143587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £872.69k | £908.24k | £1.22m | £1.11m | £959.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £900.32k | £879.23k | £807.79k | £861.05k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £197.01k | £249.13k | £471.84k | £353.93k | £279.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.42k | £7.20k | £9.09k | £9.19k | £5.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £258.64k | £236.34k | £26.70k | £90.04k | £119.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £606.63k | £657.35k | £1.18m | £999.97k | £828.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £7.35k | £6.48k | £6.50k | £6.83k | |
|
Incwm - Arall | £7.42k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £723.26k | £706.24k | £744.70k | £788.57k | £982.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £177.06k | £172.99k | £63.09k | £70.42k | £80.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £20.12k | £21.20k | £20.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.06k | £6 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.