Hanes ariannol PROGRESSABILITY.ORG

Rhif yr elusen: 1142732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £388.62k £278.02k £324.47k £372.25k £432.99k
Cyfanswm gwariant £313.35k £311.64k £331.69k £394.00k £432.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A