Hanes ariannol CIRCLE COMMUNITY LTD
Rhif yr elusen: 1145291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £224.84k | £348.73k | £369.30k | £465.85k | £451.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £254.50k | £283.46k | £321.38k | £441.84k | £486.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £55.00k | £20.00k | £18.67k | £115.86k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.65k | £59.32k | £35.00k | £134.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.