Hanes ariannol STAFELL FYW CAERDYDD/LIVING ROOM CARDIFF
Rhif yr elusen: 1145452
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.74k | £181.67k | £189.92k | £187.53k | £156.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.79k | £178.32k | £188.02k | £201.98k | £151.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | £20.00k | £67.96k | £26.64k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.