BLACKPOOL ICE DROME CHARITIES ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activites of the Blackpool Ice Drome Charities Association is to organise annual fund raising events, our main event being the production of our annual Childrens Christmas Ice Show. All monies raised go to supporting local children's charities and associations,other worthwhile causes and to promote and develop ice skating in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Blackpool
Llywodraethu
- 22 Medi 2011: Cofrestrwyd
- B.I.D.C.A (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERRY ASHTON | Cadeirydd | 22 September 2011 |
|
|
||||
Louise Marie Smith | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Joanna Louise Solanki | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|||||
Joanne Kelly Rata | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Dudley Cox | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Joanne Walsh | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Sarah Louise Holyhead | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Clare Davies | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Anthony Swarbrick | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Anna-Louise Sarah Williams | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||
Wayne Ashton | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.78k | £10.08k | £14 | £125.86k | £92.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £143.60k | £19.73k | £28.02k | £110.46k | £110.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/02/2011 AS AMENDED ON 13/06/2011
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL ASPECTS OF ICE SKATING; (B) TO PROVIDE FACILITIES FOR ICE SKATING IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR CHILDREN UNDER 18 YEARS OF AGE THROUGH THE PROVISION OF TRAINING, RECREATIONAL AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; (C) TO RELIEVE, WITHIN THE FYDLE COAST AREA OF LANCASHIRE, POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS ARISING THEREFROM BY THE MAKING OF GRANTS OF MONEY OR MONIES WORTH TO INDIVIDUALS UNDER 18 YEARS OF AGE IN ONCIDTIONS OF NEED ('THE BENEFICIARIES') OR ORGANISATIONS DEALING WITH SUCH BENEFICIARIES SO AS TO RELIEVE SUCH NEED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Whitefield Close
Rufford
Ormskirk
L40 1US
- Ffôn:
- 07779617150
- E-bost:
- info@bidca.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window