THE MARY WOOD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Mary Wood Trust strives to advance education and relieve poverty by providing sponsorship, training funds and items for disadvantaged children, young people (especially girls and young women), and those in need in S W Uganda. It also helps to develop facilities in Kanungu District, and in particular at Ruth Memorial Nursery School and Nyakabungo Girls' Secondary School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Uganda
Llywodraethu
- 17 Hydref 2011: Cofrestrwyd
- MWT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARE RAMSDEN | Cadeirydd | 17 October 2011 |
|
|
||||
RACHEL WOOD | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
Philippa Hutchins | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Dr PETER JOHN CALDWELL WOOD | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|||||
ANN JULIA GOVER | Ymddiriedolwr | 17 October 2011 |
|
|
||||
KATHLEEN SMITH | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.93k | £43.47k | £38.35k | £40.24k | £82.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.52k | £32.15k | £25.14k | £38.27k | £76.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 15 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 15 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 01/08/2010
Gwrthrychau elusennol
1.TO PROVIDE SCHOLARSHIPS FOR EDUCATION AND TRAINING WITH A VIEW TO IMPROVING DISADVANTAGED YOUNG PEOPLES' LIFE SKILLS AND OPPORTUNITIES IN UGANDA.2.TO ADVANCE EDUCATION AND RELIEVE POVERTY BY PROVIDING SPONSORSHIP, TRAINING, FUNDS OR ITEMS FOR DISADVANTAGED CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND THOSE IN NEED IN UGANDA.3.TO DEVELOP FACILITIES IN KINKIZI, KANUNGU DISTRICT, IN PARTICULAR NYAKABUNGO GIRLS SECONDARY SCHOOL AND RUTH MEMORIAL SCHOOL, IN ORDER TO ACHIEVE THE AIMS OUTLINED IN 1 AND 2 ABOVE.
Maes buddion
OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Handforth Road
Wilmslow
SK9 2LX
- Ffôn:
- 01625531233
- E-bost:
- marywoodtrust@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window