Hanes ariannol TRINITY METHODIST CHURCH CHELMSFORD

Rhif yr elusen: 1144617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £85.10k £77.53k £87.03k £97.46k £121.60k
Cyfanswm gwariant £126.38k £93.96k £97.99k £112.25k £97.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A