Hanes ariannol LINCOLNSHIRE BOMBER COMMAND MEMORIAL
Rhif yr elusen: 1144182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86m | £1.04m | £982.59k | £2.12m | £1.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £1.38m | £1.08m | £1.34m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £668.38k | N/A | £44.91k | £6.70k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £966.81k | £335.02k | £690.99k | £1.31m | £384.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £519.39k | £463.21k | £125.85k | £508.68k | £723.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £373.79k | £243.27k | £120.84k | £295.53k | £414.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £9 | £1.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £44.91k | £1.28k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £8.16k | £1.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | £1.21m | £941.09k | £1.15m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £334.82k | £167.44k | £140.86k | £186.26k | £178.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.81k | £35.67k | £0 | £50.28k | £78.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £160 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.