Hanes ariannol AGE UK EAST LONDON

Rhif yr elusen: 1144535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.95m £2.57m £3.03m £3.33m £3.47m
Cyfanswm gwariant £1.86m £2.23m £2.89m £3.21m £3.30m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £735.12k £884.07k £2.24m £2.48m £1.93m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £292.14k N/A £447.16k £777.13k £257.84k
Incwm o roddion a chymynroddion £20.01k £38.07k £43.44k £2.92k £79.67k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.84m £2.46m £2.95m £3.32m £3.34m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £135 £37 £24 £409 £1.44k
Incwm - Arall £92.02k £67.62k £30.82k £10.00k £54.05k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £27.06k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.86m £2.23m £2.89m £3.21m £3.30m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £16.85k £15.49k £24.73k £16.25k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0