Hanes ariannol RACE EQUALITY FIRST LIMITED
Rhif yr elusen: 1143830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £282.57k | £274.68k | £722.11k | £445.36k | £700.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £255.63k | £294.47k | £370.33k | £419.02k | £580.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £207.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £50.12k | N/A | £268 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £9.69k | N/A | £29.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £659.96k | N/A | £661.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £50 | N/A | £1.14k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £2.29k | N/A | £8.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £370.33k | N/A | £580.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.57k | N/A | £3.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.