Hanes ariannol MUSEUM OF LONDON ARCHAEOLOGY
Rhif yr elusen: 1143574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (68 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.89m | £16.14m | £17.69m | £24.61m | £21.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.06m | £17.55m | £18.03m | £23.66m | £23.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.39m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.20k | £22.40k | £3.04k | £5.00k | £31 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.85m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £16.10m | £16.30m | £24.60m | £21.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.97k | £17.69k | £1.42k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £195 | £0 | £1.39m | £0 | £43.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.02m | £17.51m | £18.02m | £23.65m | £23.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.80k | £37.14k | £15.74k | £17.80k | £20.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.65k | £0 | £43.56k | £50.14k | £98.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £33.69k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £12.39k | £0 | £636 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.