Hanes ariannol THE LEYS AND ST FAITH'S SCHOOLS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1144035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.23m | £25.73m | £27.14m | £28.31m | £30.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.22m | £24.32m | £24.21m | £26.12m | £29.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £711.00k | £433.61k | £4.12k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £612.39k | £504.00k | £2.13m | £392.95k | £448.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £321.90k | £214.00k | £252.30k | £278.64k | £2.13m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.98m | £23.99m | £23.81m | £25.80m | £27.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £311.11k | £318.00k | £316.23k | £550.73k | £461.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £711.00k | £631.30k | £1.28m | £324.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £92.00k | £45.00k | £1.17m | £25.00k | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £25.76m | £23.93m | £23.79m | £25.59m | £28.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £177.62k | £176.00k | £170.36k | £277.23k | £253.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.03k | £19.00k | £44.05k | £41.62k | £41.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.00k | £12.00k | £9.00k | £9.00k | £9.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £38.13k | £29.00k | £38.36k | £63.50k | £63.50k | |
|
Gwariant - Arall | £274.66k | £213.00k | £244.24k | £251.15k | £273.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.