ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PORTISHEAD
Rhif yr elusen: 1145151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLVIA KNIGHTBRIDGE | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|||||||
Graham Fiddler | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||||
Mary Duncan | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||||
Sarah Stevens | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||||
Rev Lindsay Rachel Smith | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|||||||
Rev Tonya Nixon | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||
Kathryn Benjamin | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||||
Diane Jennifer Yeoman | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||||
Jennifer Mary McDuff | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||||
Bethanie Hobbs | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||||
Olwyn Kiero Watson | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||||
Amy Broyd | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||||
Rosey Dimond | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||||
Olufunmiso Adetokunbo Ojo | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||||
Linda Mary Taylor | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||||
Rev Mark Joseph Fuller | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||||
Kathryn Elizabeth Phillips | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||||
Gill Ogden | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||||
Rob Eastwood Dewing | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|||||||
Paul Leonard Jeffery | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.