Hanes ariannol THE CRUSADERS' UNION
Rhif yr elusen: 1144923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.17m | £2.34m | £1.99m | £1.82m | £2.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.85m | £2.65m | £1.96m | £1.96m | £2.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £74.25k | £74.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05m | £945.20k | £1.39m | £1.13m | £936.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63m | £1.38m | £593.99k | £666.15k | £1.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.00k | £0 | £0 | £0 | £53.38k | |
|
Incwm - Arall | £490.40k | £9.88k | £5.33k | £15.28k | £9.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £167.80k | £168.83k | £506.24k | £242.57k | £148.57k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.70m | £2.46m | £1.71m | £1.76m | £2.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £152.04k | £190.38k | £186.51k | £201.88k | £242.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.54k | £15.94k | £97.81k | £57.25k | £38.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £64.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.