ymddiriedolwyr EDUCATION SERVICES 2010
Rhif yr elusen: 1145488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROWLAND THOMAS | Cadeirydd | 04 October 2011 |
|
|||||
Louise Walker | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Janet Drysdale | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
IAN TOD | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|||||
Simon Jacobson | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|||||
Adrian Stenton | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
DEBORAH PATTERSON JONES | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
Michael Hansen | Ymddiriedolwr | 30 August 2013 |
|
|
||||
RUTH SAWTELL | Ymddiriedolwr | 04 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.