MIKE CAMPBELL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation has been undertaking activities to contribute to the sound administration of human rights law, monitoring human rights abuses and relieving need among the victims of human rights abuses in Zimbabwe and with reference to the SADC Region
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- De Affrica
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
- MCF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENELOPE CLAIRE FREETH | Cadeirydd | 06 December 2011 |
|
|
||||
Katherine Julia Ruston Hames | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Dr Robert Broughton Ridgway | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Luke Charles Hardingham | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Jonathan William Webb-Peploe | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY ANNE SUMMERFIELD | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||
MAXWELL PERKIN | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
ELISE MUTALENI ANGULA | Ymddiriedolwr | 03 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £241.06k | £159.61k | £143.63k | £169.19k | £143.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.59k | £164.24k | £146.87k | £168.99k | £175.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 05 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 05 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 10 Medi 2023 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 10 Medi 2023 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14/09/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE OF HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS AND INCORPORATED INTO THE TREATY ESTABLISHING THE SOUTH AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY (HEREINAFTER SADC), IN ZIMBABWE AND OTHER MEMBER COUNTIES OF SADC WHERE RELEVANT, BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: • MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; • OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; • RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; • RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES; • PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS; • CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; • COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION; • RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; • PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS; • PROMOTING SYSTEMS OF REDRESS FOR VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSES; • PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS; • INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS; • ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS THROUGH THE PROMOTION AND SUPPORT OF HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS SUCH AS THE SADC TRIBUNAL IN FURTHERANCE OF THAT OBJECT BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER TO ENGAGE IN POLITICAL ACTIVITY PROVIDED THAT THE TRUSTEES ARE SATISFIED THAT THE PROPOSED ACTIVITIES WILL FURTHER THE PURPOSES OF THE CHARITY TO AN EXTENT JUSTIFIED BY THE RESOURCES COMMITTED AND THE ACTIVITY IS NOT THE DOMINANT MEANS BY WHICH THE CHARITY CARRIED OUT ITS OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Woodgate Farm
Oad Street
Borden
SITTINGBOURNE
ME9 8JX
- Ffôn:
- 01795842341
- E-bost:
- info@mikecampbellfoundation.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window