Hanes ariannol CHANGING TUNES

Rhif yr elusen: 1144789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £347.33k £498.81k £502.97k £627.47k £792.20k
Cyfanswm gwariant £312.01k £418.70k £541.54k £561.88k £641.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £10.00k £59.18k £173.23k £195.78k £288.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £327.22k £427.63k £464.95k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £858 £2.72k £2.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £174.89k £195.78k £319.84k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £1.34k £5.41k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £488.28k £502.69k £581.34k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £53.25k £59.19k £60.39k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £3.47k £3.64k £3.78k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0