Hanes ariannol THE V&A FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1144508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £969.17k | £47.41k | £136.73k | £1.13m | £20.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.91m | £869.13k | £458.96k | £902.55k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £954.53k | N/A | N/A | £1.13m | £20.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £1.00m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.64k | N/A | N/A | £1.73k | £193.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £202.93k | N/A | N/A | £0 | £4.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.91m | N/A | N/A | £667.63k | £836.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.64k | N/A | N/A | £234.92k | £175.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.85k | N/A | N/A | £19.67k | £17.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.89m | N/A | N/A | £647.97k | £819.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.64k | N/A | N/A | £234.92k | £175.57k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.