THE V&A FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Foundation, as set out in its Memorandum and Articles are for the benefit of the public, to further, in so manner as the Trustees see fit, all or any of the objects from time to time of the Victoria and Albert Museum (V&A).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1009198 THE TYPE MUSEUM TRUST
- 02 Tachwedd 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baroness Nemat Shafik | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||
Lady Deborah Si Yin Buffini | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||||
Dr Catherine Colburn Hogel | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|||||||
Caroline Louise Silver | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||
Peter John Marsden Williams | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||||
Heather Jane Acton | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|||||||
Andrew Hochhauser KC | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.41k | £136.73k | £1.13m | £20.20m | £92.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £869.13k | £458.96k | £902.55k | £1.01m | £826.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.13m | £20.01m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £1.00m | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.73k | £193.27k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £4.47k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £667.63k | £836.24k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £234.92k | £175.57k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £19.67k | £17.16k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £647.97k | £819.08k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £234.92k | £175.57k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 SEP 2011 as amended on 03 Nov 2016 as amended on 24 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
The objects of the Foundation are for the benefit of the public, to further, in such manner as the Trustees of the Foundation see fit, all or any of the objects from time to time of the V&A and art, design and performance throughout the world in any manner incidental, conducive to or compatible with the charitable objects of the V&A. The Foundation achieves these objects through the award of grants.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
VICTORIA & ALBERT MUSEUM
CROMWELL ROAD
LONDON
SW7 2RL
- Ffôn:
- 02079422771
- E-bost:
- a.misquitta@vam.ac.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window