MANCHESTER ALLIANCE FOR COMMUNITY CARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the third sector by building the capacity of third sector organisations and provide them the necessary support, information and services to enable them to pursue or contribute to any charitable service; promoting volunteering within the sector; organising and facilitating co operation and partnership working between third sector, statutory and other relevant bodies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,146,164
Roddion a chymynroddion | £150.02k | |
Weithgareddau elusennol | £1.89m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £106.08k | |
Buddsoddiadau | £4.94k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,374,040
Codi arian | £35.90k | |
Weithgareddau elusennol | £2.32m | |
Arall | £21.04k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,123,372 o 5 gontract(au) llywodraeth a £564,717 o 8 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £56.94k | |
Gwariant elusennol | £2.32m |
Pobl

33 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2012: Cofrestrwyd
- MACC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mona Moussa | Ymddiriedolwr | 31 March 2024 |
|
|
||||||||||||
Bethany Leslie | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||||||||||
Nicola Claire Shellens | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||||||||||
Daniel Taylor | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||||||||||
Rodger Cairns | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||||||||||
Janet Elizabeth Finucane | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||||||||||
Charles Kwaku-Odoi | Ymddiriedolwr | 10 December 2015 |
|
|||||||||||||
Dr Julian Skyrme | Ymddiriedolwr | 14 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.03m | £1.64m | £1.77m | £2.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.11m | £1.58m | £1.60m | £2.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £534.50k | £579.00k | £579.00k | £899.00k | £1.12m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £111.30k | £20.00k | £70.00k | £335.80k | £564.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.59k | £58.34k | £52.90k | £89.63k | £150.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £73.61k | £47.64k | £79.60k | £141.55k | £106.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.00m | £920.21k | £1.51m | £1.54m | £1.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £279 | £810 | £346 | £1.81k | £4.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £336 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £992.25k | £1.09m | £1.56m | £1.56m | £2.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.83k | £5.68k | £7.78k | £18.58k | £35.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.65k | £10.62k | £6.45k | £13.53k | £9.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £145.27k | £625.79k | £601.22k | £1.10m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £8.42k | £12.55k | £16.15k | £19.23k | £21.04k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.61k | £4.11k | £1.95k | £3.37k | £2.95k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.30m | £1.23m | £846.70k | £1.05m | £862.94k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £517.84k | £530.16k | £76.40k | £111.34k | £147.38k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Mawrth 2023 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Mawrth 2023 | 41 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Mawrth 2022 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Mawrth 2022 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 SEP 2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE LOCAL GOVERNMENT AREA OF MANCHESTER AND ITS ENVIRONS (HEREINAFTER CALLED THE AREA OF BENEFIT) AND, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY 1. PROMOTING THE THIRD SECTOR BY: (A) BUILDING THE CAPACITY OF THIRD SECTOR ORGANISATIONS AND PROVIDE THEM WITH THE NECESSARY SUPPORT, INFORMATION AND SERVICES TO ENABLE THEM TO PURSUE OR CONTRIBUTE TO ANY CHARITABLE PURPOSE; (B) PROMOTING VOLUNTEERING WITHIN THE SECTOR; (C), ORGANISING AND FACILITATING CO-OPERATION AND PARTNERSHIP WORKING BETWEEN THIRD SECTOR, STATUTORY AND OTHER RELEVANT BODIES. 2. THE PROMOTION OF GOOD HEALTH OF THE LOCAL COMMUNITY. 3. THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (A) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; (B) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; (C) CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH ON EQUALITY AND DIVERSITY ISSUES AND PUBLISHING THE RESULTS TO THE PUBLIC; (D) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY. FOR THE PURPOSE OF THE OBJECTS: 'THIRD SECTOR' MEANS CHARITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES. CHARITIES ARE ORGANISATIONS WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES. VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. THEY DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MACC
ST THOMAS CENTRE
ARDWICK GREEN NORTH
MANCHESTER
M12 6FZ
- Ffôn:
- 01612771010
- E-bost:
- mike@macc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window