Hanes ariannol PRIFYSGOL ABERYSTWYTH
Rhif yr elusen: 1145141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.02m | £106.85m | £118.20m | £122.44m | £131.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.33m | £120.23m | £120.86m | £150.74m | £130.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £591.00k | £419.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.52m | £28.91m | £40.97m | £34.51m | £38.71m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £259.00k | £684.00k | £642.00k | £1.08m | £4.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £217.00k | £35.00k | £622.00k | £865.00k | £363.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £114.63m | £105.00m | £116.46m | £120.05m | £123.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £38.00k | £291.00k | £260.00k | £504.00k | £3.66m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £774.00k | £521.00k | £233.00k | £337.00k | £730.00k | |
|
Incwm - Arall | £146.00k | £610.00k | £243.00k | £110.00k | £1.94m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £145.68m | £119.16m | £119.66m | £149.28m | £129.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £434.00k | £449.00k | £578.00k | £593.00k | £547.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £342.00k | £343.00k | £338.00k | £300.00k | £439.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £217.00k | £622.00k | £622.00k | £861.00k | £444.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.