Hanes ariannol THE SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF PHILOSOPHICAL ENQUIRY AND REFLECTION IN EDUCATION

Rhif yr elusen: 1144595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £435.80k £415.38k £417.07k £416.20k £430.53k
Cyfanswm gwariant £699.07k £463.34k £360.13k £413.23k £443.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A