THE STORY OF CHRISTMAS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In accordance with its constitution, the company seeks to produce the annual event known as 'The Story of Christmas' and, through the production of this event, to raise funds in the form of donations and gifts of sponsorship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£890,842
Roddion a chymynroddion | £328.78k | |
Weithgareddau elusennol | £562.06k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£844,825
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £844.83k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £844.83k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £46.02k |
Pobl

2 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 23 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1117970 THE STORY OF CHRISTMAS (LILIAN SUTTON BEQUEST) TRU...
- 14 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabi Pippa Stein | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Robert John Walker | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|
||||
David John Rivers Sleath | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
ANDREW JAMES HYNARD | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|||||
Emily Patricia Bohill | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Gay Mary Sutton | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Nicholas Mark Howe | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|
||||
Anthony David Chambers | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|
||||
IAN BRYAN WOMACK | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £682.27k | £397.01k | £656.22k | £826.30k | £890.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £681.34k | £358.21k | £732.10k | £855.09k | £844.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £102.37k | N/A | £152.46k | £210.14k | £328.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £579.91k | N/A | £503.77k | £616.16k | £562.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £681.34k | N/A | £458.63k | £855.09k | £844.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £273.48k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £458.63k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £173.53k | N/A | £177.95k | £220.92k | £201.26k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.62k | N/A | £47.12k | £118.88k | £53.21k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 04 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 04 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/11/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 NOV 2018 as amended on 30 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
4.1 The Charity's objects are specifically restricted to the following: (a) the relief of poverty amongst homeless individuals by the provision of grants to homeless charities and directly to initiatives working to provide support, accommodation and opportunities for work and education to such individuals; and (b) the advancement of health and the relief of those in need by the provision of grants to charities which seek to improve the quality of life of sick or disadvantaged children and young people.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Jackson House
18 Savile Row
London
W1S 3PW
- Ffôn:
- 07920282397
- E-bost:
- info@socappeal.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window