THE LIFEHOUSE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Outward focused, family-sized christian church serving the homeless and vulnerable communities in Portsmouth & Southsea with a mandate to relieve poverty across the UK and overseas. We support Portsmouth Food Bank and Portsmouth Street Pastors, and have converted part of a former shop into community use as a homeless drop-in and soup kitchen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £26,374 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1175242 THE ISLAND VINEYARD CHURCH
- 15 Tachwedd 2011: Cofrestrwyd
- PORTSMOUTH VINEYARD LIFECHURCH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter John Robinson | Cadeirydd | 12 February 2017 |
|
|
||||
Helen Robinson | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Paula Bettina Jolly | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
Mike Morell | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.61k | £51.48k | £51.48k | £64.10k | £96.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.33k | £53.69k | £53.69k | £61.50k | £96.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.03k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £450 | £800 | £20.03k | £26.37k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 31 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 31 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 12 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 12 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 09 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/10/2011 as amended on 11 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITYS OBJECTS (THE OBJECTS) ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND ARE RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS IN THE SCHEDULE TO THE ARTICLES HERETO ATTACHED INCLUDING BUT NOT BY WAY OF LIMITATION THROUGH THE PLANTING OF OTHER VINEYARD CHURCHES IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF PORTSMOUTH, THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; (B) TO FURTHER CHRISTIAN EDUCATION IN SUCH PARTS OF PORTSMOUTH, THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; (C) TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING, TRAINING IN LIFE SKILLS AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF PORTSMOUTH, THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; (D) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LIFEHOUSE
153 Albert Road
Southsea
PORTSMOUTH
Hampshire
PO4 0JW
- Ffôn:
- 07800933983
- E-bost:
- office@lifehouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window