DURHAM STUDENTS' UNION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Durham Students' Union provides representation, advice, support and activities for over 17,000 students of Durham University. Alongside seeking to improve students' education, we also work with students to ensure they have sufficient, varied and appropriate opportunities to develop their skills and qualities, while also providing broader community and cultural developmental opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£2,639,032
Roddion a chymynroddion | £1.56m | |
Weithgareddau elusennol | £959.44k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £102.51k | |
Buddsoddiadau | £12.38k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,655,631
Codi arian | £167.24k | |
Weithgareddau elusennol | £2.49m | |
Arall | £0 |
£12,376 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £167.24k | |
Gwariant elusennol | £2.49m |
Pobl

32 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
9000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Durham
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
- DSU (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Isaac | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Haf Atiqa Serajee | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Mx Jack Joseph Cody Carroll | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Daniel Lonsdale | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Anna Grace Robinson | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
William Brown | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Dylan Barnaby Walker Jones | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Benjamin James Thomas | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Frederick Fossey-Warren | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Deborah Acheampong | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Graeme Aaron Osborn | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Hannah May Louise Sketchley | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Clare Caroline Angell Powne | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.63m | £1.66m | £2.39m | £2.55m | £2.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.56m | £1.51m | £2.45m | £2.50m | £2.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £149.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.52m | £1.35m | £1.25m | £1.45m | £1.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £138.41k | £9.07k | £48.86k | £0 | £102.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £210.08k | £298.69k | £1.10m | £1.02m | £959.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £81.86k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.26m | £1.30m | £2.29m | £2.38m | £2.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £301.51k | £216.66k | £156.60k | £124.56k | £167.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.11k | £5.57k | £8.09k | £7.85k | £9.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £229.12k | £178.08k | £134.35k | £114.23k | £74.28k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £667.48k | £779.30k | £771.94k | £840.75k | £856.50k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £136.67k | £53.85k | £55.07k | £56.16k | £48.55k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/01/2015
Gwrthrychau elusennol
9. THE UNION'S CHARITABLE OBJECTS ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS AT DURHAM UNIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY:- 9.1 PROVIDING OPPORTUNITIES FOR THE EXPRESSION OF STUDENT OPINION AND ACTIVELY REPRESENTING THE INTEREST OF STUDENTS; 9.2 ACTING AS A CHANNEL OF COMMUNICATION IN DEALING WITH DURHAM UNIVERSITY AND OTHER EXTERNAL BODIES; 9.3 PROMOTING THE INTERESTS AND WELFARE OF STUDENTS AT DURHAM UNIVERSITY DURING THEIR COURSE OF STUDY, AND REPRESENTATION, SUPPORTING AND ADVISING STUDENTS; 9.4 FACILITATING THE SOCIAL, RECREATIONAL AND EDUCATIONAL INTERESTS OF ITS MEMBERS, THROUGH PROVIDING SERVICES AND SUPPORT FOR ITS MEMBERS; 9.5 SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF AND COOPERATION BETWEEN THE COMMON ROOMS; 9.6 WORKING WITH OTHER STUDENTS' UNIONS AND AFFILIATED BODIES; AND 9.7 RAISING FUNDS FOR SUCH PURPOSES AS ARE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AND TO MAKE GRANTS AND DONATIONS OF SUCH FUNDS TO OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE BODIES OR TO APPLY SUCH FUNDS DIRECTLY FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DURHAM STUDENTS UNION
DUNELM HOUSE
NEW ELVET
DURHAM
DH1 3AN
- Ffôn:
- 0191 334 1777
- E-bost:
- info@durhamsu.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window