Hanes ariannol CITY AND GUILDS OF LONDON ART SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1144708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.51m | £2.87m | £2.79m | £3.03m | £3.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.63m | £2.62m | £2.94m | £3.18m | £3.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £497.55k | £828.17k | £501.80k | £559.56k | £717.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £900 | £1.79k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.95m | £1.93m | £2.12m | £2.42m | £2.85m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £253.49k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.22k | £20.04k | £81.83k | £2.90k | £59.87k | |
|
Incwm - Arall | £42.25k | £85.70k | £89.77k | £46.06k | £52.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.26m | £2.30m | £2.54m | £2.75m | £3.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.47k | £31.80k | £34.63k | £44.42k | £71.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.82k | £28.23k | £31.85k | £27.34k | £51.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.13k | £2.59k | £1.79k | £2.42k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £333.87k | £285.16k | £365.35k | £378.96k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.