Ymddiriedolwyr WARRINGTON DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1145798

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kath Buckley | Cadeirydd | 01 June 2014 |
|
|||||
STEVEN PAUL CULLEN | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|||||
Susan Emery | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Carol Roberts | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Robert Timmis | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||
Ian Marks | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||
MARTIN SIDEBOTTOM | Ymddiriedolwr | 08 February 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.