TROOPER POTTS VC MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. To provide & maintain a memorial in central Reading to Trooper Potts VC, Trooper Andrews the men & women of the Berkshire Yeomanry past, present & future, naming those lost in wars of 20 th C 2. Run workshops for schools, colleges, clubs about lessons from such events.3. Share current activities on Facebook; www.facebook.com/TrooperPottsMemorialTrust, Twitter; www.twitter.com/TrooperPottsVC
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 30 Ebrill 2012: Cofrestrwyd
- TROOPER POTTS VC TRUST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR Richard Duckett BA,MA,PGCE | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|
||||
RICHARD BENNETT | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
|||||
BRIGADIER MICHAEL ANTHONY ARIS CBE DL | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
|
||||
ANNE MARTINA AMES | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
|
||||
JOHN MILES CHAPMAN BSC | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £484 | £375 | £132 | £239 | £444 | |
|
Cyfanswm gwariant | £456 | £677 | £449 | £283 | £309 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/11/2011 AS AMENDED ON 20/04/2012
Gwrthrychau elusennol
1.TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE PROVISION OF A MONUMENT IN CENTRAL READING TO COMMEMORATE THE ACHIEVEMNETS OF THE BERKSHIRE YEOMANRY,PAST AND PRESENT,AND IN PARTICULAR TROOPER POTTS VC AND TROOPER ANDREWS AND TO COMMEMORATE THE 134 MEN OF THE BERKSHIRE YEOMANRY LOST IN WW1. 2.TO ASSIST PERSONS WHO ARE CURRENTLY SERVING OR WHO HAVE SERVED IN THE ARMED FORCES,AND THEIR DEPENDANTS BY ADVANCING ANY PURPOSE THAT IS CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF GRANTS TO THE CHARITY KNOWN AS HELP THE HEROES. 3.TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE EVENTS DURING 1914-18 WITHIN THE UK AND OVERSEAS, AND ABOUT SUCH DEEDS, COMRADESHIP, THEIR SETTING, IMPLICATIONS AND RELEVANCE TODAY, WITH PARTICULAR FOCUS ON THE ACTIONS OF THE BERKSHIRE YEOMANARY, PAST AND PRESENT. 4. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ARTS, IN PARTICULAR THE ART OF SCULPTURE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
69 BAKER STREET
READING
RG1 7XY
- Ffôn:
- 07802763289
- E-bost:
- bennettbaker@msn.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window