Hanes ariannol SENSE ABOUT SCIENCE
Rhif yr elusen: 1146170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £664.91k | £557.07k | £626.19k | £887.59k | £754.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £674.73k | £685.68k | £544.54k | £715.36k | £746.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.78k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £506.73k | £493.45k | £540.74k | £693.24k | £493.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £157.66k | £63.00k | £85.28k | £194.32k | £260.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £517 | £611 | £175 | £29 | £548 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £637.76k | £656.76k | £522.86k | £694.60k | £730.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.82k | £15.92k | £9.97k | £9.88k | £15.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.15k | £13.00k | £11.72k | £10.89k | £11.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £18.15k | £13.00k | £11.72k | £10.89k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.