ymddiriedolwyr SENSE ABOUT SCIENCE
Rhif yr elusen: 1146170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Bruun | Cadeirydd | 08 March 2017 |
|
|||||
Shaoni Bhattacharya | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Dr Maria Ulrika Fonjallaz Bjorksten | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Professor Lesley Yellowlees | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|||||
Michael Alan Conradi | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Professor Paul Garner | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Professor Willem van Saarloos | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
James Wren | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|||||
Prof Robin Howard Lovell-Badge | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|||||
PAUL JAMES HARDAKER | Ymddiriedolwr | 08 February 2012 |
|
|||||
DR MICHAEL FITZPATRICK BA MB BS | Ymddiriedolwr | 08 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.