Hanes ariannol HARWOOD METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1145702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £749.02k £1.00m £105.28k £98.82k £102.23k
Cyfanswm gwariant £856.09k £988.12k £76.27k £117.45k £98.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £46.42k £44.22k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £702.10k £960.25k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £509 £250 N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £856.09k £988.12k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £600 N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £513 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A N/A