SOUTH TOTTENHAM KEHILA LIMITED

Rhif yr elusen: 1145657
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 155 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The company owns and maintains Crowland Road Synagogue and oversees all the various activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2023

Cyfanswm incwm: £61,605
Cyfanswm gwariant: £36,605

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hackney
  • Haringey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
  • 09 Awst 2014: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 07 Hydref 2014: Re-registered
  • 09 Awst 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 16 Tachwedd 2015: Re-registered
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MICHAEL BIBERFELD Cadeirydd 10 February 2017
FRIENDS OF CHORTKOV
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 551 diwrnod
Deborah Hager Ymddiriedolwr 10 August 2022
MERKAZ HATORAH LIMITED
Derbyniwyd: 180 diwrnod yn hwyr
FRIENDS OF CHORTKOV
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 551 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2019 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023
Cyfanswm Incwm Gros £41.83k £47.29k £52.29k £48.93k £61.61k
Cyfanswm gwariant £85.80k £39.98k £46.71k £28.82k £36.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 155 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 155 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 04 Awst 2024 248 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 04 Awst 2024 248 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 20 Mehefin 2023 202 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 20 Mehefin 2023 202 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 10 Ionawr 2022 41 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 10 Ionawr 2022 41 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 12 Tachwedd 2021 347 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 12 Tachwedd 2021 347 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
South Tottenham Synagogue
111-113 Crowland Road
LONDON
N15 6UR
Ffôn:
02088800400
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael