Hanes ariannol RE-ENGAGE LTD
Rhif yr elusen: 1146149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92m | £1.81m | £2.66m | £2.24m | £2.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.89m | £1.93m | £1.83m | £1.90m | £2.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £305.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £81.79k | £135.84k | £136.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | £1.29m | £1.85m | £2.10m | £2.13m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £611.16k | £0 | £0 | £4.52k | £13.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £631 | £1.61k | £770 | £521 | £4.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £515.69k | £807.33k | £135.84k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £37.29k | £5.50k | £356.34k | £325.11k | £100.34k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.73m | £1.70m | £1.62m | £1.66m | £2.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £166.60k | £221.87k | £211.28k | £238.18k | £229.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.79k | £0 | £23.47k | £25.83k | £58.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.