Hanes ariannol ALICE (RELIEF OF POVERTY & ADVANCEMENT OF COMMUNITY)
Rhif yr elusen: 1148385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £161.05k | £256.13k | £641.99k | £612.08k | £602.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.31k | £230.82k | £433.83k | £639.82k | £725.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £181.71k | £202.40k | £183.05k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £501.79k | £441.96k | £156.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £140.12k | £170.07k | £87.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £84 | £41 | £30 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £358.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £2.09k | £1.79k | £1.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £421.40k | £621.60k | £702.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £12.42k | £18.22k | £4.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £1.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £18.08k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.