Hanes ariannol SOFT TOUCH ARTS LIMITED
Rhif yr elusen: 1147318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £672.58k | £524.52k | £690.52k | £701.30k | £601.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £563.30k | £600.38k | £519.35k | £594.95k | £705.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £104.38k | £67.54k | £52.76k | £20.90k | £9.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £112.01k | £176.02k | £295.77k | £360.11k | £273.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.10k | £23.54k | £186.02k | £71.54k | £7.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.10k | £22.25k | £20.60k | £11.02k | £7.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £595.36k | £461.55k | £473.84k | £606.90k | £573.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.81k | £12.10k | £5.39k | £9.75k | £8.78k | |
|
Incwm - Arall | £5.21k | £5.09k | £4.67k | £2.09k | £4.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £530.42k | £568.88k | £408.75k | £548.67k | £657.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.88k | £31.51k | £31.56k | £44.75k | £44.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.34k | £57.20k | £51.07k | £71.86k | £51.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £79.03k | £1.54k | £3.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.