SOFT TOUCH ARTS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide opportunities for young people whose life circumstances put them at a disadvantage to engage in creative projects to support their personal development & achievement of their ambitions: running a varied programme of arts, music & cooking activities, from group sessions to one to one support & supporting community capacity building. We also work with adult prisoners and asylum seekers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£706,715
Roddion a chymynroddion | £10.16k | |
Weithgareddau elusennol | £672.40k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £9.63k | |
Buddsoddiadau | £10.39k | |
Arall | £4.13k |
Cyfanswm gwariant:
£724,889
Codi arian | £37.61k | |
Weithgareddau elusennol | £687.28k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,810 o 3 gontract(au) llywodraeth a £22,690 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £37.61k | |
Gwariant elusennol | £687.28k |
Pobl

24 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 18 Mai 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shami Doshi | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Susan West | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Danny Myers | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Kelly Grace | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Craig Stocker | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Saahera Mahomed | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Nicol Siobhan Nightingale | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Kevin Michael Hudson | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|||||
Joe Crofton | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
VINCENT JOHN ATTWOOD | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £524.52k | £690.52k | £701.30k | £601.63k | £706.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £600.38k | £519.35k | £594.95k | £705.28k | £724.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £67.54k | £52.76k | £20.90k | £9.10k | £7.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £176.02k | £295.77k | £360.11k | £273.44k | £22.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.54k | £186.02k | £71.54k | £7.35k | £10.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.25k | £20.60k | £11.02k | £7.36k | £9.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £461.55k | £473.84k | £606.90k | £573.93k | £672.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.10k | £5.39k | £9.75k | £8.78k | £10.39k | |
|
Incwm - Arall | £5.09k | £4.67k | £2.09k | £4.21k | £4.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £568.88k | £408.75k | £548.67k | £657.25k | £687.28k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.51k | £31.56k | £44.75k | £44.08k | £37.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.20k | £51.07k | £71.86k | £51.42k | £48.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £79.03k | £1.54k | £3.95k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.13m | £1.11m | £1.09m | £1.06m | £1.05m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £310.48k | £509.55k | £602.16k | £532.55k | £536.12k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £208.03k | £208.15k | £175.45k | £182.92k | £170.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/10/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01/12/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/03/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/02/2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 01/03/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/02/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06/12/2011 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24/04/2012
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE AS FOLLOWS: A. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE APPRECIATION AND PRACTICE OF THE ARTS. B. TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE FOR THOSE WHO ARE MOST DISADVANTAGED IN SOCIETY BY WAY OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION, MENTAL AND PHYSICAL DISABILITY AND VULNERABLE PHYSICAL CIRCUMSTANCE, SUCH AS BEING IN CARE OR HOMELESS, THROUGH PARTICIPATION IN THE ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE CREATION OF MUSIC, FILM AND VIDEO, MULTI MEDIA INSTALLATIONS, SCULPTURE, DRAMA AND GRAPHIC DESIGNS. C. TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF SKILLS AND APTITUDES SUCH AS CREATIVE EXPRESSION, SELF CONFIDENCE, GROUP WORKING AND COMMUNICATION THROUGH PARTICIPATION IN THE ARTS. D. TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE THROUGH: I. THE PROVISION OF ARTS AND MEDIA ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; II. PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. E. TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH ARTS, TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES SO THAT THEY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY. F. TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS MEANS OF: I. ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE; II. ADVANCING EDUCATION; III. RELIEVING UNEMPLOYMENT; AND IV. PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS. G. AND TO CARRY OUT ALL OTHER SUCH WORK INCIDENTAL TO THE ABOVE OBJECTS OF THE CHARITY FOR CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF LEICESTER, LEICESTERSHIRE, EAST MIDLANDS AND OCCASIONALLY IN OTHER AREAS OF THE UK TO SHARE GOOD PRACTICE OR REPLICATE MODELS OF DELIVERY.
Maes buddion
LEICESTER, LEICESTERSHIRE, EAST MIDLANDS AND OCCASIONALLY IN OTHER AREAS OF THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 New Walk
LEICESTER
LE1 6TF
- Ffôn:
- 01162552592
- E-bost:
- info@soft-touch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window