ymddiriedolwyr SOFT TOUCH ARTS LIMITED
Rhif yr elusen: 1147318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Place | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Kelly Grace | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Craig Stocker | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Saahera Mahomed | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Nicol Siobhan Nightingale | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
VINCENT JOHN ATTWOOD | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
HELEN DEBORAH ABELES | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
Joe Crofton | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
Kevin Michael Hudson | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.