SUPPORT FOR THE SICK NEWBORN AND THEIR PARENTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for sick newborns and their families at the Newborn Care Unit, John Radcliffe Hospital, Oxford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 01 Mai 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 285231 THE SOCIETY FOR THE SUPPORT OF THE SICK NEWBORN AN...
- 28 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
- SSNAP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERRI JANE KNIBBS | Cadeirydd | 06 March 2012 |
|
|
||||
Mandeep Singh Tumber | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Alan Sowden | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Laura Askew | Ymddiriedolwr | 17 April 2020 |
|
|
||||
Nicky Broughton | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Drew McAllister Brown | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Amy Lamb | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Dr Nicholas Kevin Ives | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Luke Froude | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||
PAUL VINCENT | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £259.53k | £243.99k | £390.01k | £328.21k | £323.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £294.84k | £176.67k | £287.16k | £335.60k | £371.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.14k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 29 Rhagfyr 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 29 Rhagfyr 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/12/2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (1) PROMOTING THE RELIEF OF SICKNESS OF BABIES WHO AT ANY TIME AFTER THEIR BIRTH WERE OR ARE TREATED IN THE NEO-NATAL UNIT OF THE JOHN RADCLIFFE HOSPITAL, OXFORD; AND (2) FURTHERING THE EDUCATION OF AND THE ADVANCEMENT OF RESEARCH BY PERSONS WHO ARE ASSOCIATED WITH THE JOHN RADCLIFFE HOSPITAL AT OXFORD ENGAGED IN THE MEDICAL NURSING OR OTHER CARE OF BABIES AND INFANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SSNAP
Level 2
The Women's Centre
John Radcliffe Hospital
Oxford
- Ffôn:
- 01865221359
- E-bost:
- ssnap@ouh.nhs.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window