MACCLESFIELD METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Care of 8 churches and assisting in their religious activities under the auspices of the Methodist Church of the United Kingdom
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

34 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1152907 TRUSTEES OF HAZEL GROVE & POYNTON METHODIST CIRCUI...
- 17 Ionawr 2012: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
34 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE JANE DING | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||
Barbara Christine Ogle | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Alan Rashleigh | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Mellor | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Alexander John Price | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|||||
Heather Anne Cann | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Valerie Margaret Jones | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Angela Bourne | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
MARGARET JOAN HAWKYARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev Rosalind Watson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
David John Dippie | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Carolyn Boden | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jean Drinkwater | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jane Wendy Robson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ruth Thomason Gunning | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Pamela Rosemary Edith Childs | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
Rev GRAHAM EDWARDS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
JOYCE MARGERY WILSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Edward Chandler Jones | Ymddiriedolwr | 16 October 2015 |
|
|
||||
MAVIS NIXON | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
ELIZABETH HAMMOND | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Jane Claire Walker | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
JOAN GREEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
JILLIAN LONGSON MBE | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|
||||
BRENDA MARY CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|
||||
Rev SHEILA MARY BISHOP | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|
||||
MARGARET CHRISTINE PARKIN | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL BIRD BSC | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|
||||
ALAN JOHN CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|
||||
DAVID ARTHUR BULLOCK BA | Ymddiriedolwr | 06 February 2012 |
|
|
||||
JOAN HELENA PRITCHARD MED | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|
||||
DONALD IAN WARDLE BA | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|
||||
RUTH LINDE | Ymddiriedolwr | 17 January 2012 |
|
|
||||
BRENDA BAILEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2006 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £202.30k | £645.33k | £306.09k | £520.80k | £244.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £195.09k | £242.21k | £261.10k | £243.65k | £261.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £566.54k | N/A | £211.03k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.04k | N/A | £2.06k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £75.76k | N/A | £307.71k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £242.21k | N/A | £243.65k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.00k | N/A | £1.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Langley Methodist Church
Main Road
Langley
Macclesfield
Cheshire
SK11 0BU
- Ffôn:
- 07541069771
- E-bost:
- macclesfieldcircuit@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window