THE YORK BRIDGE CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's activities are focused on the (a) the advancement of amateur sport by promoting the game of bridge for the benefit of the residents of York and the surrounding area. (b) the provision of facilities for the learning, teaching and playing of bridge for the benefit of the residents of York and the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerefrog
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Gregory | Cadeirydd | 04 August 2020 |
|
|
||||
Jonathan Latham | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|||||
Michael Langton Waller | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Judy Baines | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Philip Priestly Ashton | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Azizah Saidah Clayton | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|||||
PHILIP JAMES GODFREY | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.43k | £141.28k | £64.23k | £83.46k | £63.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.00k | £12.12k | £32.20k | £29.50k | £33.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.27k | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 JAN 2012 as amended on 21 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: FOR THE PUBLIC BENEFIT: (A) THE ADVANCEMENT OF AMATEUR SPORT BY PROMOTING THE GAME OF BRIDGE FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF YORK AND THE SURROUNDING AREA. (B) THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE LEARNING, TEACHING AND PLAYING OF BRIDGE FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF YORK AND THE SURROUNDING AREA WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
York Bridge Club
The Green
Acomb
York
England
YO26 5FG
- Ffôn:
- 01904488357
- E-bost:
- sgregory@theyorkbridgeclub.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window