Hanes ariannol BACKSTAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1145887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.19m | £4.20m | £4.47m | £3.13m | £7.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.10m | £3.75m | £4.14m | £4.40m | £4.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.18m | £4.20m | £4.47m | £3.13m | £7.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £4.47m | £3.13m | £7.11m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.56k | £8.45k | £4.21k | £559 | £78.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.10m | £3.75m | £4.14m | £4.40m | £4.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.10k | £9.35k | £0 | £131.53k | £153.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £3.66m | £4.14m | £4.27m | £4.07m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.