Hanes ariannol TYNESIDE CINEMA

Rhif yr elusen: 502592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.92m £2.28m £3.91m £2.80m £4.27m
Cyfanswm gwariant £5.31m £2.98m £3.49m £4.02m £5.48m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £37.82k £45.11k £119.70k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £872.98k £1.16m £2.07m £405.77k £425.95k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.00m £5.50k £647.86k £1.08m £1.58m
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.05m £376.73k £792.58k £1.31m £2.26m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £83 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £742.22k £399.35k £9.26k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.63m £1.98m £2.24m £2.29m £3.70m
Gwariant - Ar godi arian £1.69m £990.79k £1.26m £1.74m £1.77m
Gwariant - Llywodraethu £48.09k £256.40k £87.29k £0 £46.02k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0