Hanes ariannol THE FOUNDATION OF LADY KATHERINE LEVESON

Rhif yr elusen: 1146710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.72m £1.98m £1.78m £1.90m £1.95m
Cyfanswm gwariant £1.43m £1.57m £1.67m £1.75m £1.91m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £85.14k £76.04k £92.22k £190.96k £375.22k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.14k £108.04k £92.93k £10.85k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £9.60k £12.87k £38.67k £32.09k £24.39k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.89k £36 £1.09k £1.66k £1.63k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.40m £1.55m £1.33m £1.49m £1.53m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £304.36k £304.56k £314.08k £357.29k £386.79k
Incwm - Arall £7.69k £110.32k £96.66k £12.01k £1.11k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £25.50k £6.40k £15.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.25m £1.39m £1.45m £1.53m £1.65m
Gwariant - Ar godi arian £180.50k £182.00k £216.74k £216.80k £255.58k
Gwariant - Llywodraethu £18.43k £22.41k £20.60k £18.88k £20.63k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £15.00k £525 £574 £35.17k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £180.50k £182.00k £216.74k £216.80k £255.58k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0