ymddiriedolwyr THE FOUNDATION OF LADY KATHERINE LEVESON
Rhif yr elusen: 1146710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Evans OBE | Cadeirydd | 22 June 2012 |
|
|||||||
Robert John Macpherson | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|||||||
Nicola Hammett | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|||||||
Councillor Andrew Stephen Burrow | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|||||||
Carol Anne Matthews | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|||||||
Clare Diana Hopkinson | Ymddiriedolwr | 26 July 2016 |
|
|
||||||
DAVID BELL | Ymddiriedolwr | 22 June 2012 |
|
|
||||||
THE RT HON VISCOUNT DAVENTRY | Ymddiriedolwr | 22 June 2012 |
|
|||||||
WILLIAM MATTHEW STRATFORD DUGDALE | Ymddiriedolwr | 22 June 2012 |
|
|||||||
MICHAEL FETHERSTON-DILKE | Ymddiriedolwr | 22 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.