ymddiriedolwyr FareShare Midlands
Rhif yr elusen: 1146847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Craig | Cadeirydd | 17 February 2024 |
|
|||||
Barbara Lunnon | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|||||
Sabrina Ffrench | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Waqar Ali | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Mike Court | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Rev Bachelard Kaze Yemtsa | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Carri Swann | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
Andrew Wilson | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
JIMMY MARK | Ymddiriedolwr | 19 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.