Hanes ariannol TAPE COMMUNITY MUSIC AND FILM

Rhif yr elusen: 1151513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £307.83k £402.56k £394.22k £379.75k £379.27k
Cyfanswm gwariant £274.74k £348.60k £368.29k £367.60k £420.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £37.55k £124.81k £93.64k £28.82k £12.87k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £37.17k £92.28k £66.07k £30.24k £4.58k