VELMORE COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The company's objectives and activities are to work with the Velmore Church and the local community to open and operate the newly developed community building. The Building is run as a Community Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,151 o 3 gontract(au) llywodraeth a £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Southampton
- Hampshire
Llywodraethu
- 13 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1191665 CHANDLER'S FORD HELP
- 03 Mai 2012: Cofrestrwyd
- VELMORE CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUY RIDDOCH | Cadeirydd | 29 March 2012 |
|
|
||||
Deborah Sharon Grinter | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Teresa Rosalie Martin | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
LINDA ROSS | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
||||
KATHLEEN HATCHETT | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
|
||||
ANDREW JOHN WATT | Ymddiriedolwr | 29 March 2012 |
|
|||||
ROBERT ANTHONY DIBB | Ymddiriedolwr | 29 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.89k | £61.00k | £57.31k | £80.35k | £86.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.29k | £53.75k | £49.04k | £71.51k | £74.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.12k | £22.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750 | £46.73k | £11.62k | £3.19k | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/12/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY("THE OBJECTS")ARE TO: 3.1 PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; 3.2 ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY STATUTORY AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS; 3.3 TO PROMOTE SUCH OTHER PURPOSES AS ARE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED.THE CHARITY SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION. THE AREA OF BENEFIT SHALL BE VELMORE ESTATE AND NORTH END COPSE IN THE BOROUGH OF EASTLEIGH. THIS AREA IS BOUNDED BY LEIGH ROAD, BOURNEMOUTH ROAD, CHESTNUT AVENUE AND THE M3.
Maes buddion
VELMORE ESTATE AND NORTH END COPSE IN THE BOROUGH OF EASTLEIGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Velmore Community Association
Falkland Road
Chandlers Ford
Eastleigh
Hampshire
SO53 3GY
- Ffôn:
- 02380261139
- Gwefan:
-
velmorecentre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window