THE HONOURABLE COMPANY OF GLOUCESTERSHIRE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1147656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The promotion of exclusively charitable purposes which are beneficial to the counties of Gloucestershire and South Gloucestershire. This includes the advancement of education and training, arts culture and heritage, health, amateur sport, conservation of historic buildings, relief of poverty, improvement of community relations and social conditions.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £56,718
Cyfanswm gwariant: £37,375

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Swydd Gaerloyw
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Mehefin 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • HCG CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Michael Tiffin Downton Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Peter Andrew Lachecki Ymddiriedolwr 21 December 2023
Dim ar gofnod
Karen Jane Morgan OBE, DL Ymddiriedolwr 21 September 2023
WALLSCOURT FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF THE COTSWOLDS
Derbyniwyd: Ar amser
THE DOOR YOUTH PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Caring for Communities and People
Derbyniwyd: Ar amser
William Harry John Armiger Ymddiriedolwr 10 June 2022
Dim ar gofnod
MICHAEL DAVID JONES Ymddiriedolwr 10 June 2022
Dim ar gofnod
Robert Wharton Ymddiriedolwr 10 June 2022
Dim ar gofnod
Julie Dawn Kent MBE Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Duncan John Studd Munro Ymddiriedolwr 06 July 2021
Dim ar gofnod
MARK HURRELL Ymddiriedolwr 25 March 2021
FRIENDS OF THE COTSWOLDS
Derbyniwyd: Ar amser
Lt Col Andrew James Tabor JP Ymddiriedolwr 29 April 2020
FRIENDS OF THE COTSWOLDS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.45k £21.79k £32.49k £28.72k £56.72k
Cyfanswm gwariant £24.01k £19.00k £17.05k £24.85k £37.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 23 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 16 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 21 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 21 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 12 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 22 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Woodborough
Mopla Road
Tutshill
CHEPSTOW
NP16 7PS
Ffôn:
01291625059